Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Labor Dr. Rinderknecht AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.06.2009
Cancellazione dal registro delle imprese
09.07.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.014.164-7
IDI/IVA
CHE-114.920.315
Ramo economico
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Labors zur medizinischen Diagnostik insbesondere im Gebiet der Zyto- und Histopathologie sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Mahrer Treuhand AG | Möhlin | 26.11.2019 | 08.07.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Labor Dr. Rinderknecht AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: SR01-0000003585, Ufficio del registro di commercio Ginevra
Rubrique: Autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés Sous-rubrique: Appel aux créanciers suite à une fusion selon la LFus Date de publication: SHAB - 13.07.2020 Numéro de publication: Cantons: GE, BS, VD Entité de publication: Laurence Morand-Jacquemoud - Etude de Mes Jacques SAUTTER & Laurence JACQUEMOUD, Notaires Associés, Cours des Bastions 8, 1205 Genève Appel aux créanciers suite à une fusion selon la LFus Gynlab AG et Labor Dr. Rinderknecht AG avec Unilabs, Laboratoire d'analyses médicales SA
Point de contact: Unilabs, Laboratoire d'analyses médicales SA Chemin des Perrières 2
Numero di pubblicazione: HR03-1004933061, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Labor Dr. Rinderknecht AG, in Basel, CHE-114.920.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004768192). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Unilabs, Laboratoire d'analyses médicales SA, in Coppet (CHE-107.745.308), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004768192, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Labor Dr. Rinderknecht AG, in Basel, CHE-114.920.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3654165). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rinderknecht, Irene, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Martin, von Schaffhausen, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Voogd, Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Morges, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mainil-Varlet, Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köver Schmidhauser, Pierre-François, von Dübendorf, in Bülach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rinderknecht, Dr. Bernhard, von Hedingen und Basel, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mahrer Treuhand AG (CHE-105.607.718), in Möhlin, Revisionsstelle.