Informazioni su La Table des Suter SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu La Table des Suter SA
- La Table des Suter SA opera nel settore «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni» ed è attualmente attiva. La sede è a Lucens.
- La dirigenza dell’azienda La Table des Suter SA è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 19.06.2015.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 05.07.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VD con l’IDI CHE-491.170.827.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.06.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lucens
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.162.054-9
IDI/IVA
CHE-491.170.827
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation de l'hôtel-restaurant de la Gare à Lucens et d'établissements publics de toutes natures dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduflex SA | Estavayer | 05.07.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GF Audit SA | Blonay - Saint-Légier | 17.11.2017 | 04.07.2023 | |
G.R.GESTION - Georges Rouiller | Fribourg | 24.06.2015 | 16.11.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: La Table des Suter SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005787725, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
La Table des Suter SA, à Lucens, CHE-491.170.827 (FOSC du 11.10.2021, p. 0/1005309729). GF Audit SA (CHE-102.246.653) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduflex SA (CHE-114.003.643), à Estavayer.
Numero di pubblicazione: HR02-1005309729, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
La Table des Suter SA, à Lucens, CHE-491.170.827 (FOSC du 26.05.2021, p. 0/1005193000). Par décision de l'assemblée générale du 30.09.2021 les statuts de la société ont été adaptés à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 1er mai 2021. Statuts modifiés le 30.09.2021. Les 1'000 actions nominatives de CHF 100 sont transformées en 10'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Numero di pubblicazione: HR02-1005193000, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
La Table des Suter SA, à Lucens, CHE-491.170.827 (FOSC du 17.11.2017, p. 0/3877023). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.