Indirizzo
c/o HTI Conseil fiscal et domiciliation Sàrl
Rue de Langallerie 1
1003 Lausanne
Informazioni su LA POMME DE PIN SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LA POMME DE PIN SA
- LA POMME DE PIN SA opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Lausanne.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 28.07.2005.
- Il 09.01.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-112.466.268.
- Aziende con lo stesso indirizzo: ATOLO Sàrl, DI MARINO CONSULTING Sàrl, Di Marino Experts Advisors Sàrl.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.07.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.044.634-0
IDI/IVA
CHE-112.466.268
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Opérations immobilières; entreprise générale et de construction; activités de conseil, de formation, de développement et de médiation pour des organisations privées, publiques ou pour des particuliers dans le domaine du management, de la communication, de la qualité et de l'informatique.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Vernier | 24.10.2007 | 08.01.2023 | |
MAZARS CORESA | Lausanne | 04.07.2006 | 23.10.2007 | |
Coresa, Contrôle, Organisation, Révision SA, succursale de Lausanne | Lausanne | 04.08.2005 | 03.07.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LA POMME DE PIN SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005647765, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
LA POMME DE PIN SA, à Lausanne, CHE-112.466.268 (FOSC du 11.02.2014, p. 0/1339783). Statuts modifiés le 12.07.2022.
Nouvelle adresse:
Rue Philippe-François-de-Langallerie 1, c/o HTI Conseil fiscal et domiciliation Sàrl, 1003 Lausanne. Selon déclaration du 12.07.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. MAZARS SA (CHE-107.861.311) n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: 1339783, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
LA POMME DE PIN SA, à Lausanne, CHE-112.466.268 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). L'organe de révision MAZARS CORESA SA (CH-660-0058975-4) a modifié sa raison de commerce en MAZARS SA (CHE-107.861.311).
Numero di pubblicazione: 6974486, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
LA POMME DE PIN SA, à Lausanne, CH-550-1044634-0, opérations immobilières (FOSC du 17.05.2011, p. 0/6165186). Dubois Chantal n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Henry Thierry, de Valeyres-sous-Ursins, à Romanel-sur-Lausanne.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.