Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su KZU & Söhne GmbH
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.07.2010
Cancellazione dal registro delle imprese
28.10.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Wangen-Brüttisellen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.043.082-4
IDI/IVA
CHE-115.863.513
Ramo economico
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Reinigung und Unterhalt von Kanalisationsanlagen; Entwicklung, Vertrieb und Einsatz von Technologien auf diesem Gebiet; Liegenschaftenunterhalt und Hauswartung; Liegenschaften und Baureinigung, sowie Spezialtiefbauarbeiten im gesamten Liegenschaftenbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KZU & Söhne GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1148475, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KZU & Söhne GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.4.043.082-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 23, Publ. 5902434). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numero di pubblicazione: 5902434, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KZU & Söhne GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.4.043.082-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2010, S. 20, Publ. 5805782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betti, Monika, von Winterthur und Greifensee, in Zell ZH, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Infanger, Marco, von Engelberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5805782, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KZU & Söhne GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.4.043.082-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2010, S. 19, Publ. 5751322).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betti, Monika, von Winterthur und Greifensee, in Zell ZH, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Infanger, Marco, von Engelberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.