Informazioni su KUNDERT AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu KUNDERT AG
- KUNDERT AG con sede a Jona è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche». KUNDERT AG è attiva.
- KUNDERT AG è stata costituita nel 19.09.1906.
- Il 01.07.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-105.965.342.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Daniel Hilty,
Pascal Stefan Kundert,
Stefan Eugen Kundert,
Urs Melchior Aegerter
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Hilty,
Pascal Stefan Kundert,
Dominic Schmid,
Stefan Eugen Kundert,
Urs Melchior Aegerter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.09.1906
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rapperswil-Jona
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.041.265-7
IDI/IVA
CHE-105.965.342
Ramo economico
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Einkauf, Produktion, Verkauf von technischen Kunststoff-Halbzeugen und -Fertigteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Senn & Partner AG, Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft | Wetzikon (ZH) | 11.01.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung | Rapperswil-Jona | <2004 | 10.01.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Kundert AG Jona
- Kundert AG Feldbach
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KUNDERT AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006071649, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
KUNDERT AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.965.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2023, Publ. 1005859160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kundert, Markus, von Hombrechtikon und Glarus, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilty, Daniel, von Grabs, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005859160, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
KUNDERT AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.965.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005444469).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn & Partner AG, Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft (CHE-103.852.891), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: in Oetwil am See].
Numero di pubblicazione: HR02-1005444469, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kundert AG Jona, in Rapperswil-Jona, CHE-105.965.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004543031).
Statutenänderung:
30.03.2022.
Firma neu:
KUNDERT AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Einkauf, Produktion, Verkauf von technischen Kunststoff-Halbzeugen und -Fertigteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Jürg, von Winterthur, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Richterswil].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.