Informazioni su kulturwerk.ch GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu kulturwerk.ch GmbH
- kulturwerk.ch GmbH ha sede a Gersau ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altri servizi intrattenimento e relax».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 19.12.2003.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 30.01.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-110.358.231.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.12.2003
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Gersau
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.4.009.301-0
IDI/IVA
CHE-110.358.231
Ramo economico
Altri servizi intrattenimento e relax
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Realisation und Produktion kultureller Projekte im Bereiche Eventmanaging; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
SYRA MARTY | 29.02.2024 | attivo | 00085/2024 |
Ultimi comunicati FUSC: kulturwerk.ch GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004818043, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
kulturwerk.ch GmbH, in Gersau, CHE-110.358.231, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S.17, Publ. 4843884).
Domizil neu:
Bläuistrasse 12, 6442 Gersau.
Numero di pubblicazione: 4843884, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
kulturwerk.ch GmbH, in Gersau, CH-130.4.009.301-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2006, S. 12, Publ. 3638272). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numero di pubblicazione: 3638272, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
kulturwerk.ch GmbH, in Gersau, CH-130.4.009.301-0, Produktion kultureller Projekte im Eventmanaging, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 29.12.2003, S. 18, Publ. 2051376).
Statutenänderung:
8.11.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Husi, Ivo, von Wangen bei Olten, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Pfeifhofer, Sandra, von Österreich, in Wien (A), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgler, Roger, von Illgau, in Gersau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.