Indirizzo
c/o Brenner Treuhand
Gewerbestrasse 6
9242 Oberuzwil
Informazioni su Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil
- Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil ha sede a Oberuzwil ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- Il dirigenza è composto da ha 8 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 10.04.2002.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 13.04.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-109.832.912.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: AGRO Innovation GmbH, Brenner Treuhand, Brenner Treuhand AG.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Pascale Brun,
Remo Meier,
Sandra D'Alessio,
Johann J. Müggler,
Fredy Willi
i più recenti aventi diritto di firma
Pascale Brun,
Remo Meier,
Sandra D'Alessio,
Johann J. Müggler,
Fredy Willi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.04.2002
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Oberuzwil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.7.051.409-0
IDI/IVA
CHE-109.832.912
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bereitstellung der Räumlichkeiten des Lagerhauses Zur Alten Gerbi als Begegnungsort und Plattform für kulturelle Veranstaltungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Control-Hohl AG | Uzwil | 31.01.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
tmr Treuhandbüro Max Rombach | Oberuzwil | 26.07.2006 | 30.01.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005722938, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil, in Oberuzwil, CHE-109.832.912, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645984).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Catherine, von Thundorf, in Oberuzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truniger, Bettina, von Zürich und Basel, in Oberuzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Pascale, von Oberuzwil, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Remo, von Hundwil, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004645984, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil, in Oberuzwil, CHE-109.832.912, Stiftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, S.0, Publ. 4026527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruggmann, Walter, von Wängi, in Oberuzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Alessio, Sandra, von Buchholterberg, in Oberuzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4026527, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kulturstiftung Zur Alten Gerbi Oberuzwil, in Oberuzwil, CHE-109.832.912, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1475027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
tmr Treuhandbüro Max Rombach (CHE-108.688.305), in Oberuzwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Control-Hohl AG (CHE-107.466.328), in Uzwil, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.