Informazioni su Kühne Architektur und Planung AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kühne Architektur und Planung AG
- Kühne Architektur und Planung AG da Steinach opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 30.05.1986.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 30.06.2015.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Kühne Architektur und Planung AG.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Kühne Architektur und Planung AG: ecoimprove GmbH, HerzAugenBlick, Sandra Schweiger.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.05.1986
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Steinach
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.026.054-9
IDI/IVA
CHE-103.601.515
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revidas Revisionsgesellschaft AG | St. Gallen | <2004 | 29.06.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kühne Architektur und Planung AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2237517, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kühne Architektur und Planung AG, in Steinach, CHE-103.601.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 15, Publ. 5576942).
Statutenänderung:
17.06.2015.
Zweck neu:
Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.06.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revidas Revisionsgesellschaft AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5576942, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kühne Architektur und Planung AG, in Steinach, CH-320.3.026.054-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2010, S. 14, Publ. 5436284).
Domizil neu:
Hafenstrasse 9, 9323 Steinach.
Numero di pubblicazione: 5436284, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kühne Architektur und Planung AG, in Steinach, CH-320.3.026.054-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.1999, S. 489).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Martin, von Rieden, in Flims Waldhaus (Flims), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.