Indirizzo
Lützelflühstrasse 39
3415 Rüegsauschachen
Informazioni su Krontal Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Krontal Immobilien AG
- Krontal Immobilien AG ha sede a Rüegsauschachen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 01.02.2017. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Krontal Immobilien AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-109.688.118.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Krontal Immobilien AG: Beaconair GmbH, Country Immobilien AG, Krontal Erlebnis AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.08.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rüegsau
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.015.899-9
IDI/IVA
CHE-109.688.118
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Bewirtschaftung, Verwaltung, Überbauung und Veräusserung von Immobilien, ferner Handel mit Waren aller Art sowie die Erbringung von verschiedenen Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Grimm + Ruchti Treuhand AG | Burgdorf | 01.02.2017 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
schaerer partners gmbh | Burgdorf | 30.10.2015 | 31.01.2017 | |
Suter Treuhand AG | Burgdorf | <2004 | 29.10.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Krontal Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3319677, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Krontal Immobilien AG, in Rüegsau, CHE-109.688.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2454463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
schaerer partners gmbh, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm + Ruchti Treuhand AG (CHE-108.127.260), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2454463, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Krontal Immobilien AG, in Rüegsau, CHE-109.688.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2002, S. 3, Publ. 601862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter Treuhand AG, Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
schaerer partners gmbh (CHE-114.619.175), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Krontal Immobilien AG, in Rüegsau, Lützelflühstrasse 39, 3415 Rüegsauschachen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
5.08.2002.
Zweck:
Erwerb, Bewirtschaftung, Verwaltung, Überbauung und Veräusserung von Immobilien, ferner Handel mit Waren aller Art sowie die Erbringung von verschiedenen Dienstleistungen im Bereiche des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 200'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Rüfenacht, Fritz, von Hasle bei Burgdorf, in Rüegsauschachen (Gemeinde Rüegsau), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Grossenbacher, Urs, von Affoltern im Emmental, in Hasle bei Burgdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Heinz, von Affoltern im Emmental, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter Treuhand AG, Burgdorf, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.