Informazioni su KLB Light Solutions AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu KLB Light Solutions AG
- KLB Light Solutions AG a Tägerwilen è una Società anonima nel ramo «Commercio di beni di consumo». KLB Light Solutions AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 05.09.2012 e ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 11.10.2016. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-154.911.423.
- Aziende con l’indirizzo uguale a KLB Light Solutions AG: Adveterra Swiss AG, Anitec Swiss GmbH, Better CPS GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.09.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Tägerwilen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.038.283-2
IDI/IVA
CHE-154.911.423
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Leuchtmitteln und Geräten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Darlehen und Sicherheiten zugunsten anderer Konzerngesellschaften und Dritten gewähren.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- KLB Light Solutions Ltd
- KLB Light Solutions SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KLB Light Solutions AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3100767, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KLB Light Solutions AG, in Wetzikon ZH, CHE-154.911.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, Publ. 2118987). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Tägerwilen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3101623, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
KLB Light Solutions AG, bisher in Wetzikon ZH, CHE-154.911.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, Publ. 2118987).
Gründungsstatuten:
28.08.2012.
Statutenänderung:
04.10.2016.
Sitz neu:
Tägerwilen.
Domizil neu:
Konstanzerstrasse 60, 8274 Tägerwilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothweiler, Markus, von Pfäffikon, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ehrensperger, Hans Peter, von Nürensdorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrenberger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2118987, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KLB Light Solutions AG, in Wetzikon ZH, CHE-154.911.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, Publ. 7009190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenz, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Schwalbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Boeder, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Königstein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothweiler, Markus, von Pfäffikon, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ehrensperger, Hans Peter, von Nürensdorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.