Informazioni su Kioto Trade AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kioto Trade AG
- Kioto Trade AG è una Società anonima con sede a Däniken SO. Kioto Trade AG appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Kioto Trade AG fondata il 16.01.2012 è composta da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 25.08.2022.
- L'IDI della azienda è CHE-348.551.783.
- 3 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Aerha AG, HS Lushi AG, Power-Trade GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.01.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Däniken
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.010.696-3
IDI/IVA
CHE-348.551.783
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verwalten, Vermitteln und Veräussern von Immobilien im In- und Ausland sowie Handel mit Waren aller Art. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kioto Trade AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005547552, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kioto Trade AG, in Däniken, CHE-348.551.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felder, Othmar Max, von Etziken, in Etziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gülkanat, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Etziken, mit Einzelunterschrift;
Lushi, Hasan, italienischer Staatsangehöriger, in Däniken, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lushi, Sejdi, von Thayngen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005173345, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kioto Trade AG, in Däniken, CHE-348.551.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004670150).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Othmar Max, von Etziken, in Etziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gülkanat, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Etziken, mit Einzelunterschrift;
Lushi, Hasan, italienischer Staatsangehöriger, in Däniken, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004670150, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kioto Trade AG, in Däniken, CHE-348.551.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2012, S.0, Publ. 6511766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szylak, Ryszard Artur, polnischer Staatsangehöriger, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lushi, Hasan, italienischer Staatsangehöriger, in Däniken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].