Indirizzo
Alte Obfelderstrasse 55
8910 Affoltern am Albis
Informazioni su KiBiZ Sunneland GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu KiBiZ Sunneland GmbH
- KiBiZ Sunneland GmbH a Affoltern am Albis è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altri servizi sociali». KiBiZ Sunneland GmbH è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 14.11.2016.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 30.03.2023.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-248.871.862.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: a3 Betonpumpen AG, AGIR Umwelt AG, Axirion Management AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.11.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Affoltern am Albis
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.059.990-4
IDI/IVA
CHE-248.871.862
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt auf privater Basis die Führung von privaten Kindertagesstätten und ergänzenden Bildungsangeboten im Bereich der Erwachsenenbildung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KiBiZ Sunneland GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005712740, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KiBiZ Sunneland GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-248.871.862, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005639753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uellendahl, Annegret, von Muri (AG), in Muri (AG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rabelbauer, Richard, von Dübendorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005639753, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KiBiZ Sunneland GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-248.871.862, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, S.0, Publ. 3494529).
Statutenänderung:
21.11.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt auf privater Basis die Führung von privaten Kindertagesstätten und ergänzenden Bildungsangeboten im Bereich der Erwachsenenbildung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzberg-Guntern, Seraina, von Reckingen-Gluringen, in Muri AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Lang, Helena Maria Elisa, von Tujetsch, in Affoltern am Albis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rabelbauer, Claudia, von Dübendorf, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rabelbauer, Richard, von Dübendorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Uellendahl, Annegret, von Muri (AG), in Muri (AG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3494529, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KiBiZ Sunneland GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-248.871.862, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206193).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der kita Sunneland, in Affoltern am Albis (CHE-456.358.355), gemäss Fusionsvertrag vom 14.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 161'961.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 53'496.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins erhalten je eine Abfindung von CHF 1.00. Das Stammkapital wird infolge Fusion nicht erhöht.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.