Informazioni su KIBAG Kies Seewen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu KIBAG Kies Seewen AG
- KIBAG Kies Seewen AG ha sede a Seewen SZ ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Estrazione di sassi e terra».
- C'é 16 persone nella dirigenza.
- Il 09.04.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- KIBAG Kies Seewen AG è iscritta nel cantone SZ con l’IDI CHE-105.844.980.
Dirigenza (16)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Deborah Sarah Renggli,
Thomas Steiner,
Peter Rohner,
Marc André Rohr,
André Roland Bircher
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.07.1973
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schwyz
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.0.000.630-7
IDI/IVA
CHE-105.844.980
Ramo economico
Estrazione di sassi e terra
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Steinbrüchen sowie die Produktion und der Vertrieb von Baustoffen aller Art, insbesondere von Hartschotter, Splitt, Kies und Beton; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Intercontrol AG | Zürich | 25.05.2004 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 | 24.05.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- KIBAG Kies Seewen
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KIBAG Kies Seewen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006004179, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
KIBAG Kies Seewen AG, in Schwyz, CHE-105.844.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005963126).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Thomas, von Schwyz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Renggli, Deborah Sarah, von Entlebuch, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005963126, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
KIBAG Kies Seewen AG, in Schwyz, CHE-105.844.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rrmoku, Ajet, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Peter, von Rebstein, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005733398, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
KIBAG Kies Seewen AG, in Schwyz, CHE-105.844.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717727).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rrmoku, Ajet, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.