Indirizzo
Solothurnstrasse 49
3322 Urtenen-Schönbühl
Informazioni su Keysa GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Keysa GmbH
- Keysa GmbH ha sede a Urtenen-Schönbühl, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- L’azienda è stata costituita nel 07.03.2023 e ha una persona nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 16.09.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-209.150.836.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Keysa GmbH: Creasys GmbH, Da Godi GmbH, NEUMA-Handels AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.03.2023
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Urtenen-Schönbühl
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.093.386-3
IDI/IVA
CHE-209.150.836
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Restaurants und Bars. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Keysa GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006130048, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Keysa GmbH, in Urtenen-Schönbühl, CHE-209.150.836, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EATPAC AG (CHE-144.348.236), in Emmenbrücke (Emmen), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Usta, Hüseyin, von Lotzwil, in Obergösgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seker, Seyit, türkischer Staatsangehöriger, in Obergösgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005985363, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Keysa GmbH, in Urtenen-Schönbühl, CHE-209.150.836, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürgöz, Serdar, norwegischer Staatsangehöriger, in Triengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
EATPAC AG (CHE-144.348.236), in Emmenbrücke (Emmen), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Usta, Hüseyin, von Lotzwil, in Obergösgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005697382, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Keysa GmbH, in Urtenen-Schönbühl, CHE-209.150.836, Solothurnstrasse 49, 3322 Urtenen-Schönbühl, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.03.2023.
Zweck:
Betrieb von Restaurants und Bars. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gürgöz, Serdar, norwegischer Staatsangehöriger, in Triengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.