Informazioni su Kartbahn Interlaken GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kartbahn Interlaken GmbH
- Kartbahn Interlaken GmbH con sede a Interlaken è attiva. Kartbahn Interlaken GmbH è attiva nel ramo «Servizi sport».
- La dirigenza dell’azienda Kartbahn Interlaken GmbH è composta da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 08.01.2018.
- L’azienda Kartbahn Interlaken GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-347.768.280.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.03.2015
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Interlaken
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.063.171-0
IDI/IVA
CHE-347.768.280
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und den Betrieb einer Kartbahnanlage mit allen damit in Verbindung stehenden Einrichtungen, die Vermietung der Anlage für andere geeignete Zwecke, den Betrieb eines Verkaufsgeschäftes, den Betrieb einer Reparatur- und Servicewerkstätte sowie von Erfrischungsräumen, die Vermietung von Karts, die Durchführung von Rennveranstaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kartbahn Interlaken GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3971527, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kartbahn Interlaken GmbH, in Interlaken, CHE-347.768.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2015, Publ. 2061573).
Domizil neu:
Im Moos 3, 3800 Interlaken.
Weitere Adressen:
Postfach 738, 3800 Interlaken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier, Marc Reto, von Eggiwil, in Interlaken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Jürg, von Sumiswald, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2061573, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kartbahn Interlaken GmbH, in Interlaken, CHE-347.768.280, Fabrikstrasse 28, 3800 Interlaken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und den Betrieb einer Kartbahnanlage mit allen damit in Verbindung stehenden Einrichtungen, die Vermietung der Anlage für andere geeignete Zwecke, den Betrieb eines Verkaufsgeschäftes, den Betrieb einer Reparatur- und Servicewerkstätte sowie von Erfrischungsräumen, die Vermietung von Karts, die Durchführung von Rennveranstaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 13.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ramseier, Marc Reto, von Eggiwil, in Interlaken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gerber, Jürg, von Sumiswald, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.