Informazioni su K. Bucher Immobilien-Treuhand AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu K. Bucher Immobilien-Treuhand AG
- K. Bucher Immobilien-Treuhand AG è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Oberdorf NW.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 11.10.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda K. Bucher Immobilien-Treuhand AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-106.632.653.
- Achermann AG Sanitär Heizung Solar, Achermann Living AG, Drmic AG hanno lo stesso indirizzo come K. Bucher Immobilien-Treuhand AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Marc Zosso,
Claudia Verena Käslin-Barmettler,
Christoph Alfons Herber,
Andrea Erna Herber-Imboden
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.06.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberdorf (NW)
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.000.992-4
IDI/IVA
CHE-106.632.653
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Immobilien-Treuhandarbeiten, insbesondere Bewirtschaftung von Liegenschaften; kann Liegenschaften für sich und für Dritte erwerben, überbauen, halten, verwalten sowie veräussern, allgemeine Treuhanddienstleistungen wie das Führen von Buchhaltungen erbringen und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Noser Treuhand und Revisions AG | Hohenrain | <2004 | 19.04.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bucher K. Immobilien-Treuhand AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: K. Bucher Immobilien-Treuhand AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005580328, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
K. Bucher Immobilien-Treuhand AG, in Oberdorf (NW), CHE-106.632.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005475285).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zosso, Marc, von Schmitten (FR), in Stansstad, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005475285, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
K. Bucher Immobilien-Treuhand AG, in Oberdorf (NW), CHE-106.632.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Daniel, von Wolfenschiessen, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005125960, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
K. Bucher Immobilien-Treuhand AG, in Oberdorf (NW), CHE-106.632.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004682012).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ruess Immo AG (CHE-105.271.268), in Stans gemäss Fusionsvertrag vom 11.03.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 247'170.56 und Fremdkapital von CHF 34'538.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.