Informazioni su Julander Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Julander Holding AG
- Julander Holding AG opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale» ed è attualmente attiva. La sede è a Bottighofen.
- Julander Holding AG è stata costituita nel 28.01.2016.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 15.07.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio TG è il seguente: CHE-199.713.753.
- 26 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: altrimo ag, Amagvi Zweite AG, Baukubatur AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.01.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bottighofen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.079.321-0
IDI/IVA
CHE-199.713.753
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen in der Unternehmensberatung, im Marketing und PR. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum und Immobilien eerwerben, belasten, veräussern, halten, vermitteln und vewalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien ud Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Kelmendi & Sen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Julander Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005522214, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Julander Holding AG, in Bottighofen, CHE-199.713.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004975328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Daniel, von Domat/Ems, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knup, Walter, von Hefenhofen, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004975229, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kelmendi & Sen AG, in St. Gallen, CHE-199.713.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, S.0, Publ. 2633317). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bottighofen im Handelsregister des Kantons Thurgau unter der neuen Firma Julander Holding AG eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004975328, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Kelmendi & Sen AG, bisher in St. Gallen, CHE-199.713.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633317).
Statutenänderung:
03.09.2020.
Firma neu:
Julander Holding AG.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 8598 Bottighofen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen in der Unternehmensberatung, im Marketing und PR. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum und Immobilien eerwerben, belasten, veräussern, halten, vermitteln und vewalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien ud Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sen, Marco, von Wald AR, in Heiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kelmendi, Qendrim, von Heiden, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Daniel, von Domat/Ems, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.