Indirizzo
Solothurnstrasse 55
3294 Büren an der Aare
Informazioni su Johann Eichler AG, Metalldrückerei
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Johann Eichler AG, Metalldrückerei
- Johann Eichler AG, Metalldrückerei ha sede a Büren an der Aare, è attiva e opera nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega».
- La dirigenza dell’azienda Johann Eichler AG, Metalldrückerei è composta da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 30.07.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Johann Eichler AG, Metalldrückerei è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-101.385.855.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.04.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Büren an der Aare
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.004.914-9
IDI/IVA
CHE-101.385.855
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Metalldrückerei, Bearbeitung und Verarbeitung verschiedener Materialien und Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich von Metallen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Pro Office Biel GmbH | Biel/Bienne | 14.03.2007 | 14.12.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Eichler Johann AG, Metalldrückerei
- Eichler, Johann
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johann Eichler AG, Metalldrückerei
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005261382, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Johann Eichler AG, Metalldrückerei, in Büren an der Aare, CHE-101.385.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, S.0, Publ. 1309317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichler, Hans-Rudolf, von Oberrohrdorf, in Oberwil bei Büren, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Fabian, von Aeschi bei Spiez, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1309317, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Johann Eichler AG, Metalldrückerei, in Biel/Bienne, CHE-101.385.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 6, Publ. 5391976).
Statutenänderung:
20.01.2014.
Sitz neu:
Büren an der Aare.
Domizil neu:
Solothurnerstrasse 55, 3294 Büren an der Aare.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichler, Hans-Rudolf, von Oberrohrdorf, in Oberwil bei Büren, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Scheuren].
Numero di pubblicazione: 5391976, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Johann Eichler AG, Metalldrückerei, in Biel/Bienne, CH-073.3.004.914-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2007, S. 4, Publ. 3837078).
Statutenänderung:
26.11.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Metalldrückerei, Bearbeitung und Verarbeitung verschiedener Materialien und Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich von Metallen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme im Zusammenhang mit der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven von CHF 122'245.10 und Passiven von CHF 12'126.20 der Einzelfirma 'Johann Eichler', in Biel BE, gemäss Bilanz per 31.12.1992 und Sacheinlagevertrag vom 30.03.1993, zum Preise von CHF 110'118.90, wovon CHF 100'000.-- auf das Aktienkapital angerechnet werden, und wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder durch elektronische Übermittlung. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichler, Johann, von Oberrohrdorf, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pro Office Biel GmbH, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichler, Hans-Rudolf, von Oberrohrdorf, in Scheuren, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.