Informazioni su Itéral Management SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Itéral Management SA
- Itéral Management SA ha sede a Trélex ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Servizi per consulenza manageriale».
- L’azienda è stata costituita nel 26.12.1996 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.03.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VD con l’IDI CHE-108.308.979.
- Oltre all’azienda Itéral Management SA sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: AC 4 Sàrl, Entreprise Positive Sàrl.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.12.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Trélex
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.093.113-5
IDI/IVA
CHE-108.308.979
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
conseils en management et formation de cadres d'entreprises.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Saugy S.A. | Lausanne | <2004 | 05.05.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Itéral management SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Itéral Management SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005991769, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Itéral Management SA, à Trélex, CHE-108.308.979 (FOSC du 12.07.2021, p. 0/1005246986). Lovy Philippe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Jamolli Bertrand et Labriet Thierry engagent désormais la société par leur signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005246986, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Itéral Management SA, à Trélex, CHE-108.308.979 (FOSC du 23.07.2018, p. 0/4375835). Roy Georges n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Labriet Thierry est nommé secrétaire.
Numero di pubblicazione: 4375835, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Itéral Management SA, à Trélex, CHE-108.308.979 (FOSC du 22.05.2018, p. 0/4240933). Jamolli Bertrand, Roy Georges, et Labriet Thierry, qui ne sont plus directeurs, sont nommés administrateurs;
les trois continuent à signer collectivement à deux. Jamolli Bertrand est nommé président et Roy Georges, secrétaire. L'administrateur Lovy Philippe signe désormais collectivement à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.