Su Iridium Automotive AG
- La dirigenza dell’azienda Iridium Automotive AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 05.10.2010.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 07.04.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Iridium Automotive AG: ALOEVERA VERTRIEBSANSTALT, ARTHA Treuunternehmen reg., Automotive Security Systems LVC e.G..
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per Iridium Automotive AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6783/2023, (1)
Iridium Automotive AG, in Mauren, FL-0002.356.472-4, Aktiengesellschaft.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
c/o ARTHA Treuunternehmen reg., Hinterbühlen 46, 9493 Mauren.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Hoop, Dr. Gerold William, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Ritter, Rudolf Walter Michael Hermann, StA: Liechtenstein, 9493 Mauren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 20232541, (1)
eAmtsblatt, 25.12.2017 Handelsregister, Änderung, 25.12.2017 Iridium Automotive AG, Vaduz (FL-0002.356.472-4) Jahresrechnung eingereicht
Numero di pubblicazione: 20197341, (1)
eAmtsblatt, 03.07.2015 Handelsregister, Änderung, 03.07.2015 Iridium Automotive AG, Vaduz (FL-0002.356.472-4) Jahresrechnung eingereicht
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.