Indirizzo
c/o IPT Engineering GmbH
Rosenweg 18
4303 Kaiseraugst
Informazioni su IPT Immobilien GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu IPT Immobilien GmbH
- IPT Immobilien GmbH opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Kaiseraugst.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 24.03.2016.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-498.274.416.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.03.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Kaiseraugst
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.035.266-7
IDI/IVA
CHE-498.274.416
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit und Erstellung, Planung und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland; kann sich an anderen Firmen beteiligen oder mit diesen fusionieren und Tochtergesellschaften errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: IPT Immobilien GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2743143, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
IPT Immobilien GmbH, in Kaiseraugst, CHE-498.274.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6620270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signer, Hans Peter, von Appenzell, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siewert, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6620270, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
IPT Immobilien GmbH, in Kaiseraugst, CH-400.4.035.266-7, c/o IPT Engineering GmbH, Rosenweg 18, 4303 Kaiseraugst, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2012.
Zweck:
Handel mit und Erstellung, Planung und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland;
kann sich an anderen Firmen beteiligen oder mit diesen fusionieren und Tochtergesellschaften errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 22.03.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Siewert, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Signer, Hans Peter, von Appenzell, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.