Informazioni su Intrasub S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Intrasub S.A.
- Intrasub S.A. opera nel settore «Ingegneria civile per tubazioni e impianti di depurazione» ed è attualmente attiva. La sede è a Vevey.
- Intrasub S.A. ha 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 18.03.2021.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Intrasub S.A..
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Alain Berrut-Maréchaud,
Christophe Charbonnet,
Yvon Steininger
i più recenti aventi diritto di firma
Alain Berrut-Maréchaud,
Christophe Charbonnet,
Yvon Steininger,
Joël Steininger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.05.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Vevey
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.124.044-1
IDI/IVA
CHE-106.851.474
Ramo economico
Ingegneria civile per tubazioni e impianti di depurazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toutes interventions et travaux subaquatiques, lacustres et sous-lacustres, avec notamment contrôle de travaux au moyen de caméra-vidéo.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GF Audit SA | Blonay - Saint-Légier | 14.05.2010 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDEXPERT SA RIVIERA | Montreux | <2004 | 13.05.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Intrasub S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005127548, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Intrasub S.A., à Vevey, CHE-106.851.474 (FOSC du 19.12.2018, p. 0/1004525427). Hagmann André n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Berrut-Maréchaud Alain, de Troistorrents, à Onex, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004525427, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Intrasub S.A., à Vevey, CHE-106.851.474 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). L'administrateur Steininger Yvon signe désormais collectivement à deux.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Charbonnet Christophe, de Nendaz, à Saint-Saphorin (Lavaux), président, et Hagmann André, de Däniken, à Meyrin.
Numero di pubblicazione: 6580292, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Intrasub S.A., à Vevey, CH-550-0124044-1, toutes interventions et travaux subaquatiques (FOSC du 14.05.2010, p. 19/5632764). Console Antonio n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Steininger Yvon, qui n'est plus président, reste seul administrateur et continue de signer individuellement. Signature collective à deux est conférée à Steininger Joël, de Neuchâtel, à Montreux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.