Su Internationale Trust Aktiengesellschaft
- Internationale Trust Aktiengesellschaft con sede a Vaduz è attiva. Internationale Trust Aktiengesellschaft è attiva nel ramo «Servizi fiduciari».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 22.08.1997.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 26.05.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 24 altre aziende attive. Queste includono: ARATEO ANSTALT, BIOREMA INTERNATIONAL AG, ContinereX Aktiengesellschaft.
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Vaduz
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale)
Zweck der Gesellschaft ist: , a) Übernahme von Treuhänderschaften; , b) Gründung von Verbandspersonen und Gesellschaften für Dritte, in deren Namen oder im eigenen Namen und für fremde Rechnung, und damit verbundene Interventionen bei Behörden und Amtsstellen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Internationale Trust Aktiengesellschaft_
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per Internationale Trust Aktiengesellschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5030/2022, (1)
Internationale Trust Aktiengesellschaft, in Vaduz, FL-0001.538.369-9, Aktiengesellschaft.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Pro Finance International Trust & Consulting AG, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
BDO (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 20232542, (1)
eAmtsblatt, 25.12.2017 Handelsregister, Änderung, 25.12.2017 Internationale Trust Aktiengesellschaft, Vaduz (FL-0001.538.369-9) Jahresrechnung eingereicht
Numero di pubblicazione: 20220792, (1)
Handelsregister 19.01.2017, Internationale Trust Aktiengesellschaft, Vaduz (FL-0001.538.369-9) Aktiengesellschaft Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Kaiser, lic.iur.HSG Nicole Maria, StA: Liechtenstein, 9491 Ruggell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.