Indirizzo
c/o Serge Weinhold
Im Oberdorf 3
4458 Eptingen
Informazioni su Instatech W+B AG in Liquidation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Instatech W+B AG in Liquidation
- Instatech W+B AG in Liquidation ha sede a Eptingen, è in liquidazione e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 20.08.1992.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 06.03.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Instatech W+B AG in Liquidation è iscritta nel cantone BL con l’IDI CHE-108.793.497.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Liquidatore
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.08.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Eptingen
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.003.512-7
IDI/IVA
CHE-108.793.497
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Heizungs-, Lüftungs- und Klimabau und alle damit zusammenhängenden Geschäfte, sowie Kauf und Verkauf. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
JURA TREUHAND AG | Sissach | 03.02.2006 | 11.03.2009 | |
FRS Frey Treuhand | Oberwil (BL) | <2004 | 02.02.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Instatech W+B AG
- Instatech W + B AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Instatech W+B AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: LS01-0000047200, Ufficio del registro di commercio Argovia
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft Publikationsdatum: SHAB 06.03.2024 Öffentlich einsehbar bis: 06.03.2029 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Notariat Simon Basler AG, Kaiserstrasse 7B, 4310 Rheinfelden Liquidationsschuldenruf Instatech W+B AG in Liquidation Organisation in Auflösung: Instatech W+B AG in Liquidation CHE-108.793.497 c/o: Serge Weinhold Im Oberdorf 3
Kontaktstelle: Serge Weinhold Im Oberdorf 3
Numero di pubblicazione: HR02-1005976355, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Instatech W+B AG, in Eptingen, CHE-108.793.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005155154).
Firma neu:
Instatech W+B AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist gemäss Art. 685a Abs. 3 OR von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.02.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinhold, Maya, von Zürich, in Eptingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weinhold, Serge, von Zürich, in Eptingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.