Informazioni su Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen
- Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Emmen.
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 10.11.2023.
- Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen è iscritta nel cantone LU con l’IDI CHE-100.839.859.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Didier André Maus,
Alexandre Richard Nodale,
Jean-Yves Bieri,
Thierry Patrick Steininger,
Pierre-André Franck Maus
i più recenti aventi diritto di firma
Didier André Maus,
Alexandre Richard Nodale,
Jean-Yves Bieri,
Thierry Patrick Steininger,
Pierre-André Franck Maus
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.03.1972
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Emmen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.008.360-9
IDI/IVA
CHE-100.839.859
CHE-116.267.650 IVA
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb und Verkauf von Grundstücken (überbaut und nicht überbaut), insbesondere in der Gemeinde Emmen (Kanton Luzern), zum Zwecke der Überbauung mit grossflächigen Einkaufscentern; Bestellung von Baurechten für Dritte; Vermietung von einzelnen Teilen von Einkaufscentren; Betrieb von Einkaufscentern, mit Ausschluss des Betriebs von eigenen Detailverkaufsgeschäften oder Kaufhäusern; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum sowie Urheberrechten, Patenten und Lizenzen; Vornahme von Finanzierungen; Zurverfügungstellung von Garantien, Bürgschaften und anderen Sicherheiten zugunsten von nahestehenden Gesellschaften oder Dritten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lancy | 28.06.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005881818, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen, in Emmen, CHE-100.839.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aufseesser, Ron, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005100544, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen, in Emmen, CHE-100.839.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4321093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halff, Thierry, von Basel, in Gy, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maus, Didier, von Genève, in Hermance, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Genf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aufseesser, Ron, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Jean-Yves, von Langnau im Emmental, in Chigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nodale, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steininger, Thierry, von Villars-sous-Yens, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4321093, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen, in Emmen, CHE-100.839.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2960907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.