Informazioni su Imfeld Feinmechanik AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Imfeld Feinmechanik AG
- Imfeld Feinmechanik AG opera nel settore «Officina del fabbro, fucina e bottega» ed è attualmente attiva. La sede è a Kriens.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 23.04.2003.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 14.02.2017. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-110.031.310.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.04.2003
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kriens
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.026.911-9
IDI/IVA
CHE-110.031.310
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Werkstätte für Elektroapparatebau und Feinmechanik; Übernahme von Vertretungen; Beteiligungen; Erwerb, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Markus Büeler | Arth | 31.05.2010 | 13.02.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Imfeld Feinmechanik AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3345701, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Imfeld Feinmechanik AG, in Kriens, CHE-110.031.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2010, Publ. 5651788).
Statutenänderung:
07.02.2017.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübername sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 17.04.2003 und Bilanz per 31.12.2002 übernimmt die Gesellschaft von Hans Imfeld, von Kriens und Lungern, in Kriens, seine bisherige Einzelfirma Hans Imfeld Elektroapparatebau mechanische Spezialitäten, in Kriens, mit sämtlichen Aktiven sowie das Grundstück Nr. 3576, GB Kriens, deren Wert zusammen CHF 275'087.85 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Gesamtwerte von CHF 58'010.65 zum Gesamtpreise von CHF 217'077.20, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 117'077.20 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.02.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, Hans, von Kriens und Lungern, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Markus Büeler, in Arth (CH-130.1.002.967-4), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, Hanspeter, von Kriens und Lungern, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5651788, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Imfeld Feinmechanik AG, in Kriens, CH-100.3.026.911-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 29.04.2003, S. 8, Publ. 967364).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, Hanspeter, von Kriens und Lungern, in Stansstad, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Mitglied];
Imfeld, Hans, von Kriens und Lungern, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Markus Büeler, in Arth (CH-130.1.002.967-4), Revisionsstelle [bisher: Markus Büeler, in Arth].
Numero di pubblicazione: 967364, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Imfeld Feinmechanik AG, in Kriens, Fenkernstrasse 7, 6010 Kriens, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.04.2003.
Zweck:
Betrieb einer Werkstätte für Elektroapparatebau und Feinmechanik;
Übernahme von Vertretungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 17.04.2003 und Bilanz per 31.12.2002 übernimmt die Gesellschaft von Hans Imfeld, von Kriens und Lungern, in Kriens, seine bisherige Einzelfirma Hans Imfeld Elektroapparatebau mechanische Spezialitäten, in Kriens, mit sämtlichen Aktiven sowie das Grundstück Nr. 3576, GB Kriens, deren Wert zusammen CHF 275'087.85 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Gesamtwerte von CHF 58'010.65 zum Gesamtpreise von CHF 217'077.20, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 117'077.20 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.
Eingetragene Personen:
Imfeld, Hans, von Kriens und Lungern, in Kriens, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Imfeld, Hanspeter, von Kriens und Lungern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Markus Büeler, in Arth, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.