Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
General-Guisan-Strasse 27 B
3800 Interlaken
Informazioni su Igora AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.12.1969
Cancellazione dal registro delle imprese
30.12.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Interlaken
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.006.570-2
IDI/IVA
CHE-107.901.927
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterstützung und Förderung der Uhren- und Schmuck-Detailgeschäfte durch geeignete Massnahmen, wie Organisation und Durchführung des gemeinsamen Einkaufs, der gemeinsamen Herstellung und des gemeinsamen Vertriebs von Artikeln dieser Branche, durch Bildung eigener, gemeinsamer Marken, durch kaufmännische und fachliche Weiterbildung ihrer Mitglieder usw. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Lehmann AG | Bern | <2004 | 29.12.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Igora SA
- Igora AG in Liq.
- Igora AG in Liq
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Igora AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5968124, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Igora AG, in Interlaken, CH-092.3.006.570-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S. 5, Publ. 4809006). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Kirchhofer AG, in Interlaken (CH-092.3.001.964-1), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4809006, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Igora AG in Liq, in Interlaken, CH-092.3.006.570-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2005, S. 4, Publ. 3085290).
Firma neu:
Igora AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Igora SA). Mit Beschluss vom 11.12.2008 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 24.10.2005 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2005 aufgelöst.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bonnet, Gil, von Le Cerneux-Péquignot, in Sierre, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator;
Nicklès, Daniel, von Bern, in Boll (Vechigen), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Jürg, von Auenstein, in Sachseln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterseen, Präsident und Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator];
Kirchhofer, Alexandra, von Auenstein, in Unterseen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wolf, Hans, von Grindelwald, in Därligen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3085290, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Igora AG, in Interlaken, CH-092.3.006.570-2, Unterstützung und Förderung der Uhren- und Schmuck-Detailgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2004, S. 4, Publ. 2067746).
Firma neu:
Igora AG in Liq. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Jürg, von Auenstein, in Unterseen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bonnet, Gil, von Le Cerneux-Péquignot, in Sierre, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nicklès, Daniel, von Bern, in Boll (Vechigen), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wolf, Hans, von Grindelwald, in Därligen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Unterseen].