Su Huser Schnell Architekten AG.
- La dirigenza dell’azienda Huser Schnell Architekten AG. è composta da 0 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 17.12.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Oltre all’azienda Huser Schnell Architekten AG. sono iscritte 26 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: BJÖRNSON AND PRODAN FOUNDATION, Büro für Gebrauchsgraphik AG, CODEX MANAGEMENT ANSTALT.
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Vaduz
Ramo economico
nessuna informazione disponibile
Scopo (Lingua originale)
a) Beratung und Planung Bauten und Anlagen im Hochbau; , b) Projekt-, Kosten- und Betriebsorganisation; , c) Ausarbeitung der erforderlichen Konzept-, Plan- und Offertunterlagen, Durchführung von Bauleitungen gem. Art 15 der Verordnung zum BWBG; , d) Verfassen von Expertenberichten; , e) Strategische Planung, Erstellung von Machbarkeitsstudien und Auswahlverfahren (Projektdefinitionen), Ausführungsplanung und Bewirtschaftung (Betrieb, Erhaltung von Bauten und Anlagen des Hochbaus); , f) Aufgaben als Gesamtleiter, insbesondere für die Bereiche der Beratung des Auftraggebers und die Gestaltung der Umgebung.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- HUSER ARCHITEKTEN AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per Huser Schnell Architekten AG.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 12096/2020, (1)
Huser Schnell Architekten AG, in Vaduz, FL-0002.410.018-5, Aktiengesellschaft.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
AAC Revision AG, 9495 Triesen, Revisionsstelle [bisher: AAC Revision und Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 20233695, (1)
Handelsregister 25.01.2018, Huser Schnell Architekten AG., Vaduz (FL-0002.410.018-5) Aktiengesellschaft Statutenänderung: 23.01.2018. Firma bzw.
Name neu:
Huser Schnell Architekten AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich. Sind nicht alle Aktionäre bekannt, kann die Mitteilung durch Veröffentlichung im Publikationsorgan der Gesellschaft erfolgen. Statutenänderung lt. Beschluss der Generalversammlung vom 23.01.2018.
Numero di pubblicazione: 20231309, (1)
Handelsregister 16.11.2017, HUSER ARCHITEKTEN AG, Vaduz (FL-0002.410.018-5) Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: Huser, Herbert, StA: Schweiz, 9450 Altstätten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Schäpper, Aline, StA: Schweiz, 9450 Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zünd, Aline].