Indirizzo
Ottenhofenstrasse 75
8738 Uetliburg SG
Informazioni su Hugo Rieder AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hugo Rieder AG
- Hugo Rieder AG è attualmente attiva e opera nel settore «Altro commercio con prodotti diversi». La sede si trova a Uetliburg SG.
- Hugo Rieder AG ha 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 26.07.2019.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-105.952.799.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.05.1941
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gommiswald
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.015.040-8
IDI/IVA
CHE-105.952.799
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Uhren, Bijouterie und Lifestyleartikeln und einschlägigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten sowie sich an ähnlichen Unternehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | St. Gallen | <2004 | 25.06.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hugo Rieder AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004685170, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hugo Rieder AG, in Uznach, CHE-105.952.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, S.0, Publ. 1575677).
Statutenänderung:
20.06.2019.
Sitz neu:
Gommiswald.
Domizil neu:
Ottenhofenstrasse 75, 8738 Uetliburg SG.
Numero di pubblicazione: 1575677, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hugo Rieder AG, in Uznach, CHE-105.952.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2002, S. 9, Publ. 359780).
Statutenänderung:
18.06.2014.
Zweck neu:
Handel mit Uhren, Bijouterie und Lifestyleartikeln und einschlägigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten sowie sich an ähnlichen Unternehmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können durch eingeschriebenen Brief oder Email erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.06.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hugo Rieder AG, in Uznach, Handel mit Uhren usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2001, S. 10053). [Das weitere Geschäftslokal wurde aufgehoben]. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Dorfstrasse 36, 8630 Rüti ZH].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.