Indirizzo
c/o Michel Anzévui
Route Principale 23
1984 Les Haudères
Informazioni su Hôtel Edelweiss Les Haudères SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hôtel Edelweiss Les Haudères SA
- Hôtel Edelweiss Les Haudères SA a Les Haudères è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche». Hôtel Edelweiss Les Haudères SA è attiva.
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 26.03.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-101.841.617.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: MAAB Architecture Sàrl, Michel Anzévui.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jean Noël Anzévui,
Valérie Rossier,
Marie Laurence Elisabeth Anzévui,
Michel Anzévui-Praz
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.03.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Evolène
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.003.209-1
IDI/IVA
CHE-101.841.617
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Achat, exploitation et développement de l'Hôtel Edelweiss aux Haudères.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trefida Société Fiduciaire SA | Sion | <2004 | 28.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hôtel Edelweiss Les Haudères SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005135146, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Hôtel Edelweiss Les Haudères SA, à Evolène, CHE-101.841.617, société anonyme (No. FOSC 247 du 20.12.2018, Publ. 1004526914).
Nouvelle adresse:
c/o Michel Anzévui, Route Principale 23, 1984 Les Haudères.
Numero di pubblicazione: HR02-1004526914, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Hôtel Edelweiss Les Haudères SA, à Evolène, CHE-101.841.617, société anonyme (No. FOSC 12 du 20.01.2014, Publ. 1295459).
Inscription ou modification de personne(s):
Anzévui, Jean Noël, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 1295459, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Hôtel Edelweiss Les Haudères SA, à Evolène, CHE-101.841.617, société anonyme (No. FOSC 205 du 21.10.2011, Publ. 6385906).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Raymond, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Anzévui, Henri, de Evolène, à Evolène, secrétaire, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Rossier, Valérie, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, administratrice et secrétaire, sans droit de signature;
Anzévui, Marie Laurence Elisabeth, de Evolène, à Evolène, administratrice, sans droit de signature.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.