Indirizzo
Langenhardstrasse 113
8486 Rikon im Tösstal
Informazioni su Holzenergie Rikon AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Holzenergie Rikon AG
- Holzenergie Rikon AG da Rikon im Tösstal opera nel ramo «Fornitura di riscaldamento e condizionamento» ed è attiva.
- Holzenergie Rikon AG ha 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 15.05.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-314.535.697.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.01.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zell (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.040.126-5
IDI/IVA
CHE-314.535.697
Ramo economico
Fornitura di riscaldamento e condizionamento
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das zur Wärme-/Energiegewinnung geeignete nutzbare Holz im Nahbereich ökologisch und wirtschaftlich zu verwerten. Die Gesellschaft bezweckt die Gewinnung von Wärme und sonstiger Energie aus natürlichen oder erneuerbaren Rohstoffen wie Holz, Sonnenlicht, Biomasse etc., die Umwandlung der Energie in andere Formen resp. die Überführung auf andere Energieträger sowie die Lieferung von Wärme oder sonstiger Energie an Endverbraucher oder Verteilorganisationen zu marktgerechten Preisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann insbesondere auch Grundeigentum und Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Holzenergie Rikon AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006032164, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Holzenergie Rikon AG, in Zell (ZH), CHE-314.535.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567214).
Statutenänderung:
26.04.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1004567214, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Holzenergie Rikon AG, in Zell (ZH), CHE-314.535.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, S.0, Publ. 1691797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Stefan, von Kirchberg SG, in Reute AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1691797, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Holzenergie Rikon AG, in Zell ZH, CHE-314.535.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1318491).
Statutenänderung:
21.08.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Aktien neu:
900 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Kurt, von Schangnau, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.