Indirizzo
Hackenbergstrasse 2
8360 Eschlikon TG
Informazioni su HOGA Kamin AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HOGA Kamin AG
- HOGA Kamin AG a Eschlikon TG è una Società anonima nel ramo «Altra attività edilizia». HOGA Kamin AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda HOGA Kamin AG fondata il 20.12.2022 è composta da 2 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 18.09.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio TG è il seguente: CHE-210.790.592.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.12.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Eschlikon
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.039.305-2
IDI/IVA
CHE-210.790.592
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau von Abgas- und Kaminanlagen und Zimmerfeuerungen mit allen notwendigen Nebenarbeiten sowie die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit zugehörigen Artikeln in diesen Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immobilien handeln, verwalten, erstellen, renovieren und vermieten, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, welche der Verwirklichung des Gesellschaftszweckes förderlich sein könnten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HOGA Kamin AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006132575, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HOGA Kamin AG, in Eschlikon, CHE-210.790.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005637671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöpfel, Daniel, von Hundwil, in Lengnau AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, Urs Severin, von Muotathal, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Betschart, Hermine Maria, von Muotathal, in Eschlikon TG (Eschlikon), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005637671, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HOGA Kamin AG, in Eschlikon, CHE-210.790.592, Hackenbergstrasse 2, 8360 Eschlikon TG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau von Abgas- und Kaminanlagen und Zimmerfeuerungen mit allen notwendigen Nebenarbeiten sowie die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit zugehörigen Artikeln in diesen Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immobilien handeln, verwalten, erstellen, renovieren und vermieten, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, welche der Verwirklichung des Gesellschaftszweckes förderlich sein könnten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Eigentümer und Nutzniesser von Aktien erfolgen per Post durch eingeschriebenen Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder durch schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Knöpfel, Daniel, von Hundwil, in Lengnau AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Urs Severin, von Muotathal, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.