Indirizzo
Suhrenmattstrasse 6
5035 Unterentfelden
Informazioni su HJS Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HJS Immobilien AG
- HJS Immobilien AG ha sede a Unterentfelden ed è attiva. Essa opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- HJS Immobilien AG ha 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 07.02.2023.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone AG con l’IDI CHE-107.070.350.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.05.1962
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Unterentfelden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.907.213-8
IDI/IVA
CHE-107.070.350
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bau, Kauf, Verkauf und Halten von Liegenschaften sowie Handel mit Baubedarfsartikeln; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und diese verwalten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RVW Revisions AG | Aarau | 02.03.2015 | 12.04.2022 | |
REIST PARTNER AG | Aarau | <2004 | 01.03.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- OWI Tortechnik H.J. Stebler AG
- OWI Tortechnik Stebler H.J. AG
- Müller Karl AG Unterentfelden
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HJS Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005672089, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HJS Immobilien AG, in Unterentfelden, CHE-107.070.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005450273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stebler, Patrick, von Nunningen, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005450273, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HJS Immobilien AG, in Unterentfelden, CHE-107.070.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448588). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RVW Revisions AG (CHE-106.048.773), in Aarau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-0004448588, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
OWI Tortechnik H.J. Stebler AG, in Unterentfelden, CHE-107.070.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2017019).
Statutenänderung:
16.08.2018.
Firma neu:
HJS Immobilien AG.
Domizil neu:
Suhrenmattstrasse 6, 5035 Unterentfelden.
Zweck neu:
Bau, Kauf, Verkauf und Halten von Liegenschaften sowie Handel mit Baubedarfsartikeln;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und diese verwalten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Andrea, von Nunningen, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stebler, Patrick, von Nunningen, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.