Informazioni su Heubach Colorants Consulting Switzerland AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Heubach Colorants Consulting Switzerland AG
- Heubach Colorants Consulting Switzerland AG da Pratteln opera nel ramo «Altre libere professioni» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 25.03.2019 e ha 8 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 13.10.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Heubach Colorants Consulting Switzerland AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-386.324.225.
- 27 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: AMS Arbeitsmarkt-Services AG, Arbeitgeber Baselland, Arbeitgeber Nordwestschweiz.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Marc Seidenspinner,
Frank Birringer,
Stefan Wiedemann,
Anna Jadwiga Pilarczyk,
Wolfgang Schäfer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.03.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pratteln
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.023.304-5
IDI/IVA
CHE-386.324.225
CHE-116.267.294 IVA
Ramo economico
Altre libere professioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auch von Beratungen im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Verkauf von chemischen und verwandten Produkten, insbesondere von Pigmenten. Die Gesellschaft kann im Bereich der genannten Produkte fabrizieren und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, und mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 28.03.2019 | 28.07.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Heubach Colorants Consulting Switzerland Ltd
- Colorants Consulting AG
- Colorants Consulting Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heubach Colorants Consulting Switzerland AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005860195, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Heubach Colorants Consulting Switzerland AG, in Pratteln, CHE-386.324.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2023, Publ. 1005724019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Martin August, von Döttingen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Mirco Andreas, von Nunningen, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidenspinner, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Frick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birringer, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Rümmingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005724019, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Heubach Colorants Consulting Switzerland AG, in Pratteln, CHE-386.324.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005628072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strebel, Dominik, von Mägenwil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Martin August, von Döttingen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005628072, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Heubach Colorants Consulting Switzerland AG, in Muttenz, CHE-386.324.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573946).
Statutenänderung:
21.11.2022.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Hardstrasse 1, 4133 Pratteln.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pilarczyk, Anna Jadwiga, polnische Staatsangehörige, in Hölstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinfelden].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.