Informazioni su HERRENRÜTI KIES AG ENGELBERG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HERRENRÜTI KIES AG ENGELBERG
- HERRENRÜTI KIES AG ENGELBERG a Engelberg è una Società anonima nel ramo «Estrazione di sassi e terra». HERRENRÜTI KIES AG ENGELBERG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 31.07.1963.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 05.05.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-103.956.415.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Marcel Robert Stössel,
Reto Otto Zimmermann,
Adrian Franz Waser
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.07.1963
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Engelberg
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-140.3.000.226-4
IDI/IVA
CHE-103.956.415
Ramo economico
Estrazione di sassi e terra
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Ausbeutung von Kies- und Schottergruben. Die Gesellschaft kann Waren und Güter aller Art an- und verkaufen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen in irgendwelcher Form beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern. Sie kann auch alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihm förderlich sind.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Herrenrüti Kies AG Engelberg
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HERRENRÜTI KIES AG ENGELBERG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005739293, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
HERRENRÜTI KIES AG ENGELBERG, in Engelberg, CHE-103.956.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2021, Publ. 1005151141).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Marcel, von Ennetbürgen, in Buochs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetmoos].
Numero di pubblicazione: HR02-1005151141, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
HERRENRÜTI KIES AG ENGELBERG, in Engelberg, CHE-103.956.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2012, S.0, Publ. 6963016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Eduard, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Reto Otto, von Buochs, in Ennetbürgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stansstad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stössel, Marcel, von Ennetbürgen, in Ennetmoos, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6963016, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
HERRENRÜTI KIES AG ENGELBERG, in Engelberg, CH-140.3.000.226-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, S. 0, Publ. 6333982).
Domizil neu:
Wydenstrasse 42, 6390 Engelberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waser, Alfred, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hofmann, Meinrad, von Weggis, in Dallenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Abt Christian, von Basel, in Engelberg, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Reto Otto, von Buochs, in Stansstad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Adrian, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Eduard, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.