Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Succursale (1)
Informazioni su Helvetica Wealth Management Partners AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.06.2004
Cancellazione dal registro delle imprese
17.04.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.027.283-7
IDI/IVA
CHE-111.697.486
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vermögensberatung sowie Erbringung von Finanzgeschäften aller Art; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche übernehmen und direkt oder indirekt Unternehmen finanzieren an welchen sie Beteiligungen hält.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 22.06.2010 | 16.04.2015 | |
Deloitte AG | Zürich | 07.06.2004 | 21.06.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Helvetica Wealth Management Partners SA en liquidation
- Helvetica Wealth Management Partners Ltd in liquidation
- Helvetica Wealth Management Partners AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Helvetica Wealth Management Partners AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2103041, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Helvetica Wealth Management Partners AG in Liquidation, in Zug, CHE-111.697.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1362047). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1362047, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Helvetica Wealth Management Partners AG, in Zug, CHE-111.697.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7148944).
Firma neu:
Helvetica Wealth Management Partners AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Helvetica Wealth Management Partners SA en liquidation) (Helvetica Wealth Management Partners Ltd in liquidation).
Aktien neu:
909'091 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 909091 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Partizipationsscheine neu:
90'909 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.00. [bisher: 90909 vinkulierte Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien und Namenpartizipationsscheinen ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.02.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Robert, von Luzern, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Masefield, Sir Charles Beech Gordon, britischer Staatsangehöriger, in Markyate (UK), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7148944, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Helvetica Wealth Management Partners AG, in Zug, CH-170.3.027.283-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2013, Publ. 7033622).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rentsch, Christophe Guy, von Trub, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Robert, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].