Informazioni su Hautle Invest AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hautle Invest AG
- Hautle Invest AG opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Widnau.
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Il 19.12.2014 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-415.407.335.
- Hautle AG, Immobilienstelle Schweiz AG hanno lo stesso indirizzo come Hautle Invest AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Werner Rudolf Ledergerber,
Andreas Bruno Hautle,
Cornelia Hautle,
Karin Hongler-Hautle,
Erika Hautle-Luchsinger
i più recenti aventi diritto di firma
Werner Rudolf Ledergerber,
Andreas Bruno Hautle,
Cornelia Hautle,
Karin Hongler-Hautle,
Erika Hautle-Luchsinger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.05.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Widnau
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.069.309-7
IDI/IVA
CHE-415.407.335
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb von Immobilien, Kauf und Verkauf von Liegenschaften, Vermietung und Verwaltung von eigenen und fremden Liegenschaften und geht Beteiligungen ein. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hautle Invest AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1891863, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hautle Invest AG, in Widnau, CHE-415.407.335, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2011, Publ. 6173896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hautle, Bruno Karl, von Appenzell, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledergerber, Werner, von Andwil SG, in Arnegg (Gossau SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hautle, Andreas, von Appenzell, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hautle, Cornelia, von Appenzell, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hongler-Hautle, Karin, von Berneck, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6173896, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hautle Invest AG, in Widnau, CH-320.3.069.309-7, Unterdorfstrasse 76a, 9443 Widnau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.05.2011.
Zweck:
Erwerb von Immobilien, Kauf und Verkauf von Liegenschaften, Vermietung und Verwaltung von eigenen und fremden Liegenschaften und geht Beteiligungen ein. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Einberufungen und Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hautle, Bruno Karl, von Appenzell, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hautle-Luchsinger, Erika Ottilia, von Appenzell, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.