Informazioni su Hausammann-Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hausammann-Holding AG
- Hausammann-Holding AG ha sede a Märstetten ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- Hausammann-Holding AG ha 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 29.11.2018. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Hausammann-Holding AG è iscritta nel cantone TG con l’IDI CHE-103.592.023.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Famatec AG, Marazzi Treuhand AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.06.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Märstetten
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.009.236-0
IDI/IVA
CHE-103.592.023
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen irgendwelcher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
steffen rausch kessler ag weinfelden | Weinfelden | 29.11.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Urs Köchli, dipl. Wirtschaftsprüfer | Ermatingen | <2004 | 28.11.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hausammann-Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004508926, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hausammann-Holding AG, in Märstetten, CHE-103.592.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, Publ. 3683096).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Köchli, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Ermatingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
steffen rausch kessler ag weinfelden (CHE-101.810.516), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3683098, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hausammann-Holding AG, in Märstetten, CH-440.3.009.236-0, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen irgendwelcher Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.1999, S. 1131).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urs Köchli, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Ermatingen, Revisionsstelle [bisher: in Tägerwilen].
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hausammann-Holding AG, in M ä r s t e t t e n, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen irgendwelcher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 10.07.1997, S. 4859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Atag Ernst & Young AG. in Kreuzlingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urs Köchli, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Tägerwilen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.