Informazioni su Hauert HBG Dünger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hauert HBG Dünger AG
- Hauert HBG Dünger AG a Grossaffoltern è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di prodotti chimici». Hauert HBG Dünger AG è attiva.
- Hauert HBG Dünger AG è stata costituita nel 29.06.2004.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 12.11.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-111.737.855.
- Il base di dati IPI contiene attualmente 29 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda Hauert HBG Dünger AG.
- Biorga AG, Hauert Holding AG, Personalfürsorgestiftung der Firma Hauert HBG Dünger AG hanno lo stesso indirizzo come Hauert HBG Dünger AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Stefan Schüpbach,
Peter Hermann Bohnenblust,
Claude Heckly,
Martin Sigrist,
Bernadette Hauert
i più recenti aventi diritto di firma
Stefan Schüpbach,
Peter Hermann Bohnenblust,
Claude Heckly,
Martin Sigrist,
Bernadette Hauert
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.06.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Grossaffoltern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.015.896-6
IDI/IVA
CHE-111.737.855
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti chimici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation von und Handel mit Düngern und Hilsstoffen für den Pflanzenbau sowie die Beratung und Forschung auf dem Gebiete des Pflanzenbaues. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, diese erwerben oder pachten, Darlehen aufnehmen und erteilen, Kredite aufnehmen, Grundstücke erwerben, belasten und weiterveräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Biel/Bienne | 26.08.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Sidus Treuhand AG | Lyss | 24.01.2008 | 25.08.2019 | |
Wirtschaftstreuhand Wampfler AG in Liquidation | Lyss | 05.07.2004 | 23.01.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Biorga Hydroperl | 28.02.2024 | attivo | 14736/2023 |
Biorga Hydroperl | 06.12.2023 | attivo | 12286/2023 |
Ultimi comunicati FUSC: Hauert HBG Dünger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005020885, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hauert HBG Dünger AG, in Grossaffoltern, CHE-111.737.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004702152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Peter, von Walkringen, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauert, Bernadette, von Grossaffoltern und Bibern (SO), in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schüpbach, Stefan, von Mirchel, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004702152, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hauert HBG Dünger AG, in Grossaffoltern, CHE-111.737.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidus Treuhand AG (CHE-106.388.482), in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4019697, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hauert HBG Dünger AG, in Grossaffoltern, CHE-111.737.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2036585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauert, Hans-Jürg, von Bibern (SO) und Grossaffoltern, in Grossaffoltern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnenblust, Peter, von Wynau, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauert, Philipp, von Buchegg und Grossaffoltern, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bibern (SO) und Grossaffoltern, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Heckly, Claude, von Walperswil, in Grandvillard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Martin, von Sigriswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.