Informazioni su HASA Invest GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HASA Invest GmbH
- HASA Invest GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Gestione fondi». La sede si trova a Gümligen.
- L’azienda è stata costituita nel 23.05.2012.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 14.10.2019. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-388.166.121.
Dirigenza (4)
Amministrazione
Hans-Ulrich Wingeier,
Reto Werlen,
Prof. Dr. med. Hans Ulrich Stäubli,
Anna Achilleos Stäubli
i più recenti aventi diritto di firma
Hans-Ulrich Wingeier,
Reto Werlen,
Prof. Dr. med. Hans Ulrich Stäubli,
Anna Achilleos Stäubli
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.05.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Muri bei Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.053.945-8
IDI/IVA
CHE-388.166.121
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung und alle damit verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HASA Invest GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004736623, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HASA Invest GmbH, in Muri bei Bern, CHE-388.166.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2014, S.0, Publ. 1628351).
Domizil neu:
Mattenstrasse 17A, 3073 Gümligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melillo, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werlen, Reto, von Saas-Grund, in Glis (Brig-Glis), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wingeier, Hans Ulrich, von Trubschachen, in Combremont-le-Petit (Valbroye), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1628351, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HASA Invest GmbH, in Muri bei Bern, CHE-388.166.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2012, Publ. 6693806).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melillo, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6693806, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HASA Invest GmbH, in Muri bei Bern, CH-036.4.053.945-8, Rainweg 18, 3074 Muri bei Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.05.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung und alle damit verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 01.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stäubli, Hans Ulrich Prof. Dr., von Zürich, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Achilleos Stäubli, Anna, von Zürich, in Muri bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.