Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Succursale (1)
Informazioni su Hans Vorburger AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.12.1990
Cancellazione dal registro delle imprese
05.07.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Reinach (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.917.986-9
IDI/IVA
CHE-105.824.150
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Ingenieurbüros für Tief- und Hochbau, Planung und Vermessung. Die Gesellschaft kann alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 14.04.2010 | 04.07.2010 | |
TRETOR AG Basel | Basel | <2004 | 13.04.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Vorburger Hans AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Vorburger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5710024, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Hans Vorburger AG, in Reinach BL, CH-280.3.917.986-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2010, S. 6, Publ. 5586260). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die 'SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG', in Arboldswil (CH-280.3.916.032-5), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5586260, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Hans Vorburger AG, in Reinach BL, CH-280.3.917.986-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 7, Publ. 4854070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valiba Treuhand AG, in Basel (CH-270.3.005.174-5), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRETOR AG, in Liestal (CH-280.3.900.042-2), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4854070, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Hans Vorburger AG, in Reinach BL, CH-280.3.917.986-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2005, S. 4, Publ. 2984858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vorburger, Hans, von St. Margrethen, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vorburger-Stäger, Adeline, von St. Margrethen, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vorburger, Marc, von St. Margrethen, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter-Tschopp, Hans, von Arboldswil, in Flims, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sutter, Johannes, von Arboldswil, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Prüss, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Bubendorf.