Indirizzo
c/o Ruedi H. Mösli
Säntisstrasse 4
8280 Kreuzlingen
Informazioni su Hans und Anna Hahn-Schüeb Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hans und Anna Hahn-Schüeb Stiftung
- Hans und Anna Hahn-Schüeb Stiftung con sede a Kreuzlingen è attiva. Hans und Anna Hahn-Schüeb Stiftung è attiva nel ramo «Servizi sport».
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 29.01.2008.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 15.06.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Hans und Anna Hahn-Schüeb Stiftung è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-114.052.280.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
René Lutz,
René Oeggerli,
lic. iur. Beat Christian Rüedi,
Ruedi H. Mösli
i più recenti aventi diritto di firma
René Lutz,
René Oeggerli,
lic. iur. Beat Christian Rüedi,
Ruedi H. Mösli
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.01.2008
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Kreuzlingen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.7.020.872-3
IDI/IVA
CHE-114.052.280
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die gemeinnützige und nicht gewinnorientierte Stiftung bezweckt: die Sportförderung im Kanton Thurgau, mit Priorität im Bereich der Nachwuchsausbildung von natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz im Kanton Thurgau haben und die sich durch besondere Leistungen auszeichnen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TWS Confides AG | Tägerwilen | 18.12.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gisler & Partner Wirtschaftsberatung Inh. Martin Gisler | Kreuzlingen | 04.02.2008 | 17.12.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans und Anna Hahn-Schüeb Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005769527, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hans und Anna Hahn-Schüeb Stiftung, in Kreuzlingen, CHE-114.052.280, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3938045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindt, Dr. Peter, von Bern und Nidau, in Kreuzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, René, von Rehetobel, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3938045, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hans und Anna Hahn-Schüeb Stiftung, in Kreuzlingen, CHE-114.052.280, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2015, Publ. 2140103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler & Partner Wirtschaftsberater-Wirtschaftsprüfer Inh. Martin Gisler , in Kreuzlingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TWS Confides AG (CHE-112.495.761), in Tägerwilen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2140103, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hans und Anna Hahn-Schüeb Stiftung, in Kreuzlingen, CHE-114.052.280, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2008, S. 14, Publ. 4320904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hahn-Schüeb, Anna, von Salenstein, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeggerli, René, von Neuendorf, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Beat Christian, von Gächlingen, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler & Partner Wirtschaftsberater-Wirtschaftsprüfer Inh. Martin Gisler (CHE-110.473.725), in Kreuzlingen, Revisionsstelle [bisher: Gisler & Partner Wirtschaftsberater-Wirtschaftsprüfer, in Bottighofen].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.