Informazioni su Hand & Werk AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hand & Werk AG
- Hand & Werk AG con sede a Rossrüti è una Società anonima nel ramo «Altra attività edilizia». Hand & Werk AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 22.04.1991.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 08.02.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Hand & Werk AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-108.094.152.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.04.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wil (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.032.788-7
IDI/IVA
CHE-108.094.152
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führen von Betrieben der Maler-, Gipser- und Schlossereibranche, sowie anverwandten Handwerkergeschäften und aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Firma bietet auch komplementäre Methoden zur Verbesserung des Wohnklimas an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Patente, Lizenzen und Wertschriften erwerben, verwerten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
consis Wirtschaftsprüfung AG | Wil (SG) | 17.07.2006 | 09.07.2009 | |
Solaris Immobilien AG | Wil (SG) | <2004 | 16.07.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Markus Merki AG
- Merki Markus AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hand & Werk AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005956249, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hand & Werk AG, in Wil (SG), CHE-108.094.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455270).
Domizil neu:
Freudenbergstrasse 1b, 9512 Rossrüti.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merki, Markus, von Wiesendangen, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zverotic, Adel, montenegrinischer Staatsangehöriger, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005455270, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hand & Werk AG, in Wil (SG), CHE-108.094.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S.23, Publ. 5129794).
Domizil neu:
Edelweissstrasse 7, 9552 Bronschhofen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merki, Markus, von Wiesendangen, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bertschikon, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift]. [Änderung der Funktion aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften]. [Änderung des Heimatortes aufgrund Gemeindefusion].
Numero di pubblicazione: 5129794, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Markus Merki AG, in Wil SG, CH-320.3.032.788-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2008, S. 11, Publ. 4339386).
Statutenänderung:
10.06.2009.
Firma neu:
Hand & Werk AG.
Zweck neu:
Führen von Betrieben der Maler-, Gipser- und Schlossereibranche, sowie anverwandten Handwerkergeschäften und aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Firma bietet auch komplementäre Methoden zur Verbesserung des Wohnklimas an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Patente, Lizenzen und Wertschriften erwerben, verwerten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.04.1991 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 22. April 1991 von der bisherigen Kollektivgesellschaft Merki & Co, Farbhaus 'zum Turm', in Bischofszell, Mobiliar, Einrichtungen, Werkzeuge, Maler-, Tapezier- und Büromaterialien sowie einen Geschäftsbus Marke 'Ducato' zum Preise von CHF 53'678.50, wovon CHF 50'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
consis Wirtschaftsprüfung AG, in Wil SG, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.