Informazioni su Häfeli Logistik und Transporte AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Häfeli Logistik und Transporte AG
- Häfeli Logistik und Transporte AG è attualmente attiva e opera nel settore «Trasporto di persone e merci su strada». La sede si trova a Mellingen.
- Häfeli Logistik und Transporte AG ha 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 25.01.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AG è il seguente: CHE-115.791.115.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: JELA Immobilien AG, Lastech AG, Ruth Custom Parts + Wear.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Thomas Hitz,
Roger Humbel,
Peter Kreienbühl,
Simon Flückiger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.06.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mellingen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.032.973-3
IDI/IVA
CHE-115.791.115
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gütertransporte aller Art, Personentransporte, Vermietung von Fahrzeugen, Umzüge, Einlagerungen, Lagerbewirtschaftung von eigenen Lagern und Lagern von Dritten sowie Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Lagerwirtschaft und generell Logistik; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke, Urheberrechte, Lizenzen, Marken, Patente, Wertschriften und Edelmetalle erwerben, halten, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Effida Treuhand und Revisionen AG | Mellingen | 16.03.2020 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Frohsinn Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH | Mellingen | 21.07.2016 | 15.03.2020 | |
HLS & Partner AG | Vevey | 06.12.2010 | 20.07.2016 | |
Humbel Daniel | Montreux | 02.07.2010 | 05.12.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Häfeli Logistik und Transporte AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005661372, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Häfeli Logistik und Transporte AG, in Mellingen, CHE-115.791.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von Giebenach, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005014976, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Häfeli Logistik und Transporte AG, in Mellingen, CHE-115.791.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853439).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Thomas, von Untersiggenthal, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Roger, von Birmenstorf (AG), in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederwil (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004853439, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Häfeli Logistik und Transporte AG, in Mellingen, CHE-115.791.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004705359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frohsinn Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH (CHE-104.809.099), in Mellingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Effida Treuhand und Revisionen AG (CHE-101.631.600), in Mellingen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.