Informazioni su H. & Mehr AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu H. & Mehr AG
- H. & Mehr AG è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio di beni di consumo». La sede si trova a Bottighofen.
- La dirigenza dell’azienda H. & Mehr AG è composta da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 11.06.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è CHE-112.876.910.
- altrimo ag, Amagvi Zweite AG, Baukubatur AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.04.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bottighofen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.009.602-3
IDI/IVA
CHE-112.876.910
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel und Verkauf von Frisör- und Kosmetikprodukten, Beratung in diesem Bereich sowie Ausüben des mobilen Friseurhandwerks; Ausführung von Holzbau-, Schreiner- und Zimmereiarbeiten aller Art, Innenausbauten und Reparaturarbeiten sowie Ausführung von Bauarbeiten aller Art sowie Handel und Import und Export von Waren aller Art, insbesondere von Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie ist berechtigt Grundeigentum / Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revisura AG | Bottighofen | 01.06.2006 | 28.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Holz & Mehr AG
- Begonia Dienstleistungen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: H. & Mehr AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005214839, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
H. & Mehr AG, in Bottighofen, CHE-112.876.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004638033).
Statutenänderung:
12.03.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004638033, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
H. & Mehr AG, in Bottighofen, CHE-112.876.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Daniel, von Schleinikon, in Schleinikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luciani, Lino, italienischer Staatsangehöriger, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3593581, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
H. & Mehr AG, in Bottighofen, CHE-112.876.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6766984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heizmann, Ronny, deutscher Staatsangehöriger, in Oberterzen (Quarten), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Daniel, von Schleinikon, in Schleinikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.