Informazioni su Gysin AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gysin AG
- Gysin AG a Itingen è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di altre macchine». Gysin AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 16.07.1986.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 06.07.2012. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Gysin AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-101.450.576.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.07.1986
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Itingen
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.000.936-1
IDI/IVA
CHE-101.450.576
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Zahnrädern, Getrieben, Motoren, Maschinen und Werkzeugen sowie deren Bestandteile. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten sowie Tochtergesellschaften gründen. Sie kann finanzielle Transaktionen zur Finanzierung von verbundenen und nahestehenden Unternehmen ausüben, Immobilien besitzen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hersberger Revisionsgesellschaft AG | Seltisberg | 06.07.2012 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ramseier Treuhand AG | Pratteln | <2004 | 05.07.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gysin Ltd
- Gysin SA
- Net Team Marketing Ltd
- Net Team Marketing SA
- Net Team Marketing AG
- Seaflite AG in Liq
- Seaflite AG in Liq.
- Seaflite AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gysin AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6755802, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Net Team Marketing AG, in Itingen, CH-280.3.000.936-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2000, S. 1006).
Statutenänderung:
26.06.2012.
Firma neu:
Gysin AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Gysin SA) (Gysin Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Zahnrädern, Getrieben, Motoren, Maschinen und Werkzeugen sowie deren Bestandteile. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten sowie Tochtergesellschaften gründen. Sie kann finanzielle Transaktionen zur Finanzierung von verbundenen und nahestehenden Unternehmen ausüben, Immobilien besitzen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier Treuhand AG (CH-280.3.915.131-5), in Pratteln, Revisionsstelle;
Loop-Wernli, Urs E., von Walenstadt, in Wegenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Stefan, von Ramlinsburg und Oberdorf BL, in Dornach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bubendorf, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Sturzenegger, Beat, von Reute AR, in Vordemwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CH-280.3.915.446-2), in Seltisberg, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Seaflite AG, in I t i n g e n, Kauf, Verkauf und Betrieb von Luftfahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.1998, S. 68).
Statutenänderung:
7.02.2000.
Firma neu:
Net Team Marketing AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Net Team Marketing SA) (Net Team Marketing Ltd).
Zweck neu:
Erarbeitung, Realisierung und Verkauf von Internet- und Marketingkonzepten;
Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Werbung und Internet. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kräuchi, Alexander, von Basel, in Blauen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Stefan, von Ramlinsburg und Oberdorf BL, in Bubendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Loop- Wernli, Urs E., von Walenstadt, in Wegenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Seaflite AG in Liq., in Sörenberg, Gemeinde Flühli, Luftfahrzeuge und Ersatzteile (SHAB Nr.201 vom 20.10.1997, S.7633). Diese Firma ist infolge Sitzverlegung nach Itingen (SHAB Nr.3 vom 07.01.1998, S.68) im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen erloschen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.