Succursale (1)
Informazioni su Gübeli AG Bauberatung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gübeli AG Bauberatung
- Gübeli AG Bauberatung ha sede a Männedorf ed è attiva. Essa opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 09.08.2022.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Gübeli AG Bauberatung.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Fontana & Partner AG, Architektur, Fontana & Partner AG, Immobilien, Kischa GmbH.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.02.1998
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Männedorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.020.442-6
IDI/IVA
CHE-100.912.829
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Überbauung und die Veräusserung von Grundstücken und Immobilien sowie die Dienstleistungen im Bereich des Baumanagements, der Bauherrenberatung und der Bautreuhand. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Senn & Partner AG, Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft | Wetzikon (ZH) | <2004 | 22.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Kübler & Partner AG, Bauberatung
- Kübler & Partner AG, Bauherrenberatung und Controlling
- Wildenmann Immobilien AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gübeli AG Bauberatung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005537331, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kübler & Partner AG, Bauberatung, in Männedorf, CHE-100.912.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, S.0, Publ. 6504228).
Statutenänderung:
08.07.2022.
Firma neu:
Gübeli AG Bauberatung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Ulrich, von Gachnang und Männedorf, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gübeli, Toni, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Goldingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gübeli, Bettina, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gübeli, Andrina, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gübeli, Oliver, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Rapperswil-Jona].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.