Indirizzo
c/o E. GRÜTTER AG
Mumenthalstrasse 3
4914 Roggwil BE
Informazioni su Grütter Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Grütter Holding AG
- Grütter Holding AG da Roggwil BE opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.05.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-109.336.205.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Etienne Grütter,
Colette Grütter-Gerber,
Ernst Grütter-Gerber
i più recenti aventi diritto di firma
Etienne Grütter,
Colette Grütter-Gerber,
Ernst Grütter-Gerber
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.09.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Roggwil (BE)
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.015.444-1
IDI/IVA
CHE-109.336.205
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Langenthal | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Grütter Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005745901, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Grütter Holding AG, in Roggwil (BE), CHE-109.336.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005377987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Roland, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005377987, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Grütter Holding AG, in Roggwil (BE), CHE-109.336.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, S.0, Publ. 2112107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter-Buchs, Ernst, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter-Gerber, Ernst, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Grütter-Gerber, Colette, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Grütter, Etienne, von Roggwil (BE), in Kestenholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grütter, Roland, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2112107, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Grütter Holding AG, in Roggwil BE, CHE-109.336.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 12.09.2003, S. 3, Publ. 1168536).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle [bisher: Gfeller + Partner AG].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.