Succursale (1)
Informazioni su Greisler AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Greisler AG
- Greisler AG è una Società anonima con sede a Burgdorf. Greisler AG appartiene al settore «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Greisler AG è composta da 2 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 11.01.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-101.672.326.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Burgdorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.004.528-5
IDI/IVA
CHE-101.672.326
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fachgeschäftes für Augenoptik und Optometrie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Grimm + Ruchti Treuhand AG | Burgdorf | <2004 | 06.12.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Greisler AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005931417, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Greisler AG, in Burgdorf, CHE-101.672.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greisler, Werner, von Burgdorf und Wynigen, in Lengnau BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Greisler-Schlup, Elsbeth, von Burgdorf und Wynigen, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greisler, Yves Alain, von Burgdorf und Wynigen, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Greisler, Yves, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Greisler, Eva, von Krauchthal, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Steffisburg (CHE-435.109.349)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005040499, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Greisler AG, in Burgdorf, CHE-101.672.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354881).
Statutenänderung:
30.11.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fachgeschäftes für Augenoptik und Optometrie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.]. Gemäss Erklärung vom 30.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm + Ruchti Treuhand AG (CHE-108.127.260), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greisler, Werner, von Burgdorf und Wynigen, in Lengnau BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Greisler, Yves, von Burgdorf und Wynigen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Greisler-Schlup, Elsbeth, von Burgdorf und Wynigen, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3354881, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Greisler AG, in Burgdorf, CHE-101.672.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, Publ. 6272430).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm + Ruchti Treuhand AG (CHE-108.127.260), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: Grimm + Ruchti Treuhand AG].
Zweigniederlassung neu:
Steffisburg (CHE-435.109.349) [bisher: Steffisburg (CH-036.9.051.333-8)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.