Informazioni su Greinerviolins GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Greinerviolins GmbH
- Greinerviolins GmbH con sede a Zürich è una Società a garanzia limitata nel ramo «Fabbricazione di strumenti (delle muse)». Greinerviolins GmbH è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 04.09.2020.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 09.12.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-478.381.440.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.09.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.082.588-7
IDI/IVA
CHE-478.381.440
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti (delle muse)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Handel mit Streichinstrumenten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder finanzieren, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Greinerviolins GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005042747, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Greinerviolins GmbH, bisher in Brienz (BE), CHE-478.381.440, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004974839).
Statutenänderung:
27.11.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Berghaldenstrasse 58, 8053 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Daniel, von Wald (BE), in Thun, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005042949, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Greinerviolins GmbH, in Brienz (BE), CHE-478.381.440, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004974839). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR01-1004974839, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Greinerviolins GmbH, in Brienz (BE), CHE-478.381.440, Hobacherweg 1, 3855 Brienz BE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Handel mit Streichinstrumenten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder finanzieren, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Greiner, Stefan Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brönnimann, Daniel, von Wald (BE), in Hünibach (Thun), mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.